Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tue Graf Schultz | 01.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Ajken Jensen | 12.04.2010 | 01.09.2024 | direktør |
Bjarne Max Christensen | 07.02.2007 | 12.04.2010 | adm. dir |
Jørn Ulrik Nielsen | 12.12.2000 | 01.01.2006 | direktør |
Jytte Jonna Larsen | 27.03.1995 | 12.12.2000 | direktør |
Karsten Marinus Olesen | 20.12.1916 | 27.03.1995 | direktør |
Stig Oscar Rantsén | 20.12.1916 | 06.01.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tue Graf Schultz | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kjell Magne Thorshaug | 10.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ståle Karlsen | 10.03.2010 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Ajken Jensen | 26.04.2010 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Max Christensen | 01.01.2006 | 26.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Sven Oscar Larsen | 17.11.2004 | 10.03.2010 | formand |
Jørn Ulrik Nielsen | 23.01.2004 | 01.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Hartwin Hagen | 23.01.2004 | 17.11.2004 | formand |
Arne Reinholt Bojesen | 24.08.2001 | 23.01.2004 | formand |
Johan van Putten | 12.12.2000 | 10.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Kalstø Eide | 12.12.2000 | 23.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Sven Oscar Larsen | 12.12.2000 | 29.08.2001 | formand |
Jytte Jonna Larsen | 27.03.1995 | 12.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Carl Ludvig Kjelsen | 27.03.1995 | 12.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Knut Frederik Preus | 20.12.1916 | 12.12.2000 | formand |
Karsten Marinus Olesen | 20.12.1916 | 27.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Stig Oscar Rantsén | 20.12.1916 | 06.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Arild Nordseth | 20.12.1916 | 06.01.1993 | formand |
Hans Hoelgaard | 20.12.1916 | 28.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Børge Verner Printzen Hejlund | 20.12.1916 | 28.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Arve Sund | 20.12.1916 | 28.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Olav Natvik | 20.12.1916 | 28.07.1989 | formand |
Ivar Hafsett | 20.12.1916 | 28.07.1989 | formand |
Jørgen Bager | 20.12.1916 | 28.07.1989 | suppleant |
Bente Thorngaard Piper | 20.12.1916 | 28.07.1989 | suppleant |