Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2008-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: PHMW HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Helle Susanne Henriksen (formand) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Michael Buhl (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-23 tilføjes Legale ejere: Boet efter Poul Henning Jensen, Bodil Jensen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-05-23 fjernes Legale ejere: Boet efter Poul Henning Jensen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-05-22 fjernes Legale ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-05-23 tilføjes Reelle ejere: Bodil Jensen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-05-23 fjernes Reelle ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-05-23 fjernes Direktion: Poul Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-11-08)
Den 2005-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-11-08)
Den 2005-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-21 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 19, 4600 Køge (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdammen 10-18, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-04 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, fabrikation, industri, investeringer og finansierings- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Legale ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2022-07-27)
Den 1996-12-29 fjernes Legale ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1996-12-30 tilføjes Reelle ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2022-10-18)
Den 1996-12-29 fjernes Reelle ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1996-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-09-01)
Den 1996-12-30 tilføjes Vedtægter: 1996-12-30 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdammen 10-18, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Direktion: Poul Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Legale ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1986-06-30 tilføjes Navne: POUL HENNING JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Reelle ejere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-06-30 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Stiftere: Poul Henning Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)