Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Navne | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsstatus | Stiftere | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisvejen 25, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Stagehøjvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2023-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Per@Krogh-co.dk (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Legale ejere: JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-26 fjernes Legale ejere: SEJLING HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-26 fjernes Reelle ejere: Jan Sejling Clausen (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stagehøjvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-25)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Vedtægter: 2017-02-16 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-16 fjernes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-28 tilføjes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2012-02-28 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Legale ejere: SEJLING HOLDING ApS, PK VIBY HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2008-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Sejling Clausen, Per Krogh (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-06)
Den 2007-07-27 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-27 fjernes Revisor: Ole Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-08-10)
Den 2006-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-08-10)
Den 2006-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 13, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-21 tilføjes Direktion: Per Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-21 fjernes Direktion: Lene Dybdal Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-06)
Den 2000-06-29 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-05 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-17)
Den 1998-02-22 tilføjes Navne: JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-21 fjernes Navne: SEJLING CLAUSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-21 tilføjes Bestyrelse: Lene Dybdal Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-21 fjernes Bestyrelse: Per Krogh (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-21 tilføjes Direktion: Lene Dybdal Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-21 fjernes Direktion: Jan Sejling Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Sejling Clausen Registreret Revisionsaktieselskab og iøvrigt at købe, sælge og eje værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-21 tilføjes Vedtægter: 1998-02-21 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Revisor: Ole Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-05 tilføjes Navne: SEJLING CLAUSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-04 fjernes Navne: SEJLING CLAUSEN REVISION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-04 tilføjes Bestyrelse: Per Krogh (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-04 tilføjes Direktion: Jan Sejling Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-04 fjernes Direktion: Per Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-10 fjernes Bestyrelse: Annette Mølgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-10 fjernes Direktion: Jan Sejling Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-07-15 tilføjes Navne: SEJLING CLAUSEN REVISION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-14 fjernes Navne: CAFE-CONDITORIET, SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-14 fjernes Direktion: Bente Rosted Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-07-14 fjernes Revisor: JP FINANS SILKEBORG ApS, JP FINANS SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-14 fjernes Stiftere: Vivian Kejlberg Søndergaard, Claus Roste, Bente Rosted Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 13, 1., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-11 tilføjes Bestyrelse: Annette Mølgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-11 tilføjes Direktion: Bente Rosted Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-11 tilføjes Navne: CAFE-CONDITORIET, SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-06-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Revisor: JP FINANS SILKEBORG ApS, JP FINANS SILKEBORG ApS, Ole Jensen, Ole Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Stiftere: Vivian Kejlberg Søndergaard, Vivian Kejlberg Søndergaard, Claus Roste, Claus Roste, Bente Rosted Sørensen, Bente Rosted Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)