Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-02-11 fjernes Navne: C.M.C.ELECTRIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 10, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Bestyrelse: Jette Ewert (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Direktion: Herman Bent Ewert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-06 tilføjes Navne: C.M.C.ELECTRIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-05 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1021 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel,fabrikation, salg samt agenturvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-18 tilføjes Vedtægter: 1986-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 10, 7800 Skive (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Bestyrelse: Jette Ewert (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Herman Bent Ewert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1021 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)