Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-16 fjernes Binavne: IAT, ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-03 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Direktion: Steen Rølmer Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-03 fjernes Navne: E. CHR. HANSEN - ÅRHUS SPEDITIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 2 (offentliggjort 2000-04-03)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodvej 2 (offentliggjort 2000-04-03)
Den 2000-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Michael Drewsens Vej 22, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive spedition og transport virksomhed i ind- og udland samt anden dermed i for- bindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af formanden for bestyerlsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Vedtægter: 2000-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1991-11-30 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lauridsen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Direktion: Finn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-07 tilføjes Navne: E. CHR. HANSEN - ÅRHUS SPEDITIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-06 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1048 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Drewsens Vej 22, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lauridsen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Binavne: IAT, ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Finn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1048 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)