Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Schilling | 01.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Sanggaard Jakobsen | 24.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Andre Pierre Willers-Madsen | 10.05.1986 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Hvergel Kryger | 13.04.2016 | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Pavstrup | 16.01.2014 | 01.11.2017 | bestyrelse |
Kristian Dyresberg | 18.05.2010 | 21.01.2014 | bestyrelse |
Mogens Bjerre | 19.05.2005 | 18.05.2010 | bestyrelse |
Carsten Ørnbo | 29.03.2005 | 16.01.2014 | bestyrelse |
Thomas Henrik Michael Terpager | 08.01.2004 | 29.03.2005 | bestyrelse |
Gert Tommy Gargas | 07.12.2000 | 24.11.2016 | bestyrelse |
Hugo Rosendahl Jensen | 22.05.1997 | 08.01.2004 | bestyrelse |
Pia Willers-Madsen | 10.05.1986 | 13.04.2016 | bestyrelse |
Preben Sørensen | 10.05.1986 | 08.01.2004 | bestyrelse |
Henrik Biltris Christensen | 10.05.1986 | 28.06.1993 | bestyrelse |
Connie Vita Jørgensen | 10.05.1986 | 20.12.1990 | bestyrelse |
Lis Asta Willers-Madsen | 10.05.1986 | 06.12.1989 | bestyrelse |