Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tommy Birger Frederiksen | 10.05.1986 | 19.12.1991 | direktion |
Thorben Saxtorph | 10.05.1986 | 09.05.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Oldenbjerg | 10.05.1986 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Mogens Lunde | 10.05.1986 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Hans Qvortrup | 10.05.1986 | 19.12.1991 | formand |
Mogens Norup Lauridsen | 10.05.1986 | 04.09.1990 | bestyrelse |
Gunnar Ove Nielsen | 10.05.1986 | 23.08.1989 | bestyrelse |
Frede Steen Larsen | 10.05.1986 | 23.08.1989 | formand |
Ole Knudsen | 10.05.1986 | 23.08.1989 | næstformand |
John Ross Graakjær | 10.05.1986 | 28.09.1988 | bestyrelse |
Poul Møller Andersen | 10.05.1986 | 09.05.1988 | bestyrelse |
Jørgen Søgaard | 10.05.1986 | 09.05.1988 | formand |