Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Greve Nielsen | 29.05.1986 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Børge Konrad Jensen | 29.05.1986 | 13.03.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Nielsen | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Margrethe Konrad Nielsen | 19.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Greve Nielsen | 30.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jørgen Tolstrup Hansen | 23.08.2006 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Nielsen | 30.12.1999 | 19.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Margrethe Konrad Nielsen | 30.12.1999 | 23.08.2006 | bestyrelsesmedlem |