Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Lund | 30.01.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christensen | 10.05.1986 | 30.01.2015 | direktør |
Bent Johan Christensen | 10.05.1986 | 27.12.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johny Kenn Andersen | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Johnny Anckar | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Larry Örneholt | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Fensmark Frederiksen | 27.06.2022 | formand |
Jørn Lund | 30.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Silke Lund-Birch | 30.01.2015 | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Lund | 30.01.2015 | 27.06.2022 | formand |
David Lund-Birch | 30.01.2015 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torben Fog | 20.05.2010 | 30.01.2015 | formand |
Bo Flemming Nielsen | 16.04.2007 | 30.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christensen | 10.05.1986 | 30.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jette Christensen | 10.05.1986 | 20.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Bent Johan Christensen | 10.05.1986 | 16.04.2007 | bestyrelsesmedlem |