Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-03-29 fjernes Navne: HELENS EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Ringvej 35, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Direktion: Finn Peder Tørngren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom, herunder ejendommen matr. nr. 43 am, Avedøre by, Avedøre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Vedtægter: 1988-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Ringvej 35, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Finn Peder Tørngren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: HELENS EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)