Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Binavne | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadstrupvej 41, 1., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Hovedgade 176, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-08 tilføjes Direktion: Antje Elisabeth Reither (direktør) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Hovedgade 176, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Haspegårdsvej 14, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haspegårdsvej 14, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Torv 8, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-16 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-16 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Binavne: Svane-reiser.no ApS, Svan-resor ApS, Single-Rejser.dk ApS, Kuba-resor ApS, Cubarejser.dk ApS, Cuba-reiser.no ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-11 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-07-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværd Torv 8, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2011-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 102, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2010-09-16 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 102, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurentsvej 14, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2009-05-06)
Den 2010-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: svane@svanerejser.dk (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurentsvej 14, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2009-05-06)
Den 2009-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurentsvej 14 c., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurentsvej 14 c., 2880 Bagsværd (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 51, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureau og i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-19 tilføjes Vedtægter: 2009-03-19 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-30 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Direktion: Per Reither (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-01 fjernes Direktion: Annie Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-15 tilføjes Legale ejere: SVANE REJSER HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: Revisionsaktieselskabet af 1.10.1993 i Likvidation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-11-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 fjernes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 51, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Binavne: SWAN TRAVEL ApS, SVANE REJSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Annie Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, billetformidlende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: SVANE REJSEBUREAU ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Reelle ejere: Per Reither, Antje Elisabeth Reither (offentliggjort 2017-09-20)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB, Revisionsaktieselskabet af 1.10.1993 i Likvidation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)