Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-12-04 fjernes Binavne: SVANE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 fjernes Navne: SWAN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 41, 7. th., 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 fjernes Direktion: Annie Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-02 tilføjes Vedtægter: 1986-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 41, 7. th., 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Binavne: SVANE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Annie Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: SWAN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)