Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-04-19 fjernes Navne: AWACA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 13, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Finn Ellgaar d (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 fjernes Direktion: Carsten Schjørring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Revisor: Henning Anders Mejner Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-27 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Finn Ellgaar d (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-05 tilføjes Vedtægter: 1990-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 tilføjes Navne: AWACA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 fjernes Navne: VÆRLØSE TRADETEAM CO. 1-10 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 fjernes Direktion: Bent Johan Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 fjernes Revisor: PUGREVCA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-15 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR.1155 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-15 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR.1155 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-14 tilføjes Navne: VÆRLØSE TRADETEAM CO. 1-10 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-13 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR.1155 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkærvej 13, 3660 Stenløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Bent Johan Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR.1155 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: PUGREVCA ApS, Henning Anders Mejner Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)