Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Dam | 28.02.2000 | 13.03.2002 | direktion |
Knud Overgaard Nørrelund Haastrup | 10.05.1986 | 13.03.2002 | direktion |
Vagn Egelund | 10.05.1986 | 13.05.1997 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 10.05.1986 | 19.10.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 10.05.1986 | 19.10.1987 | bestyrelse |