Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Larsen | 13.03.2017 | 02.08.2021 | direktør |
Carl Peter Askman | 11.04.1986 | 13.03.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Larsen | 13.03.2017 | 02.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ulrick Havndrup | 13.03.2017 | 02.08.2021 | formand |
Anders Alexander Øbro-Hansen | 13.03.2017 | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |