Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongstedlundvej 18, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 fjernes Bestyrelse: Karsten Højholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 fjernes Navne: SCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-12 fjernes Direktion: Karsten Højholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Bestyrelse: Finn Trunk Black (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning til virksomheder i sundhedssektoren samt at fremme udviklingen indenfor sundhedssektoren, primært i Skandinavien samt at drive kongres- og kursusvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Vedtægter: 1996-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Revisor: Niels Jørgen Andkær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-15 fjernes Bestyrelse: Karl-Erik Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongstedlundvej 18, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Bestyrelse: Karl-Erik Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Karsten Højholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: Niels Jørgen Andkær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)