Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-12-13 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1037 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderupgade 20, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Revisor: Reg. revisor Niels Bjørn Andreasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 fjernes Direktion: Peter Frost (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-08 tilføjes Vedtægter: 1987-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderupgade 20, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Peter Frost (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1037 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: Reg. revisor Niels Bjørn Andreasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)