Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-09-24 fjernes Navne: HERIBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 6800 Varde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Revisor: Aksel Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-09 fjernes Direktion: Sven Heideman Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering, herunder drift af tankstationer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-05 tilføjes Vedtægter: 1986-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 8, 6800 Varde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Sven Heideman Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: HERIBO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: Aksel Bech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)