Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Poul Schmidt | 30.06.2008 | 31.07.2009 | direktion |
Stina Mærsk | 20.01.2004 | 30.06.2008 | direktion |
Frank Poul Schmidt | 20.01.2004 | 20.07.2004 | direktion |
Jytte Mærsk | 10.05.1986 | 20.01.2004 | direktion |
Frank Poul Schmidt | 10.05.1986 | 30.11.2001 | direktion |
Bjarne Daugaard | 10.05.1986 | 05.10.1994 | direktion |
Peter Søby Daugaard Svendsen | 10.05.1986 | 24.05.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Judy Jakobsen | 10.05.1986 | 24.05.1989 | bestyrelse |
Peter Søby Daugaard Svendsen | 10.05.1986 | 24.05.1989 | bestyrelse |
Bjarne Daugaard | 10.05.1986 | 24.05.1989 | formand |