Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-16 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1053 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-13 fjernes Direktion: Gert Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, bebygge, udleje og sælge fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Vedtægter: 1990-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-05 fjernes Direktion: Bruno Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Bruno Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1053 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)