Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Jacobsen | 10.05.1986 | 18.06.1992 | direktion |
Poul Larsen | 10.05.1986 | 18.06.1992 | direktion |
Kim Hovland | 10.05.1986 | 10.04.1989 | direktion |
Poul Aarup | 10.05.1986 | 30.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Ib | 10.05.1986 | 18.06.1992 | bestyrelse |
Kaj Munch Jakobsen | 10.05.1986 | 18.06.1992 | bestyrelse |
Poul Jacobsen | 10.05.1986 | 18.06.1992 | bestyrelse |
Poul Larsen | 10.05.1986 | 10.04.1989 | bestyrelse |
Anne Mette Larsen | 10.05.1986 | 10.04.1989 | bestyrelse |
Philip Baruch | 10.05.1986 | 30.09.1988 | bestyrelse |
Kaj Munch Jakobsen | 10.05.1986 | 30.09.1988 | bestyrelse |
Poul Aarup | 10.05.1986 | 30.09.1988 | bestyrelse |