Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 6, 1208 København K (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 17, 1471 København K (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: Jacob@sa-law.dk (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: ibj@cphlex.dk (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 17, 1471 København K (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ibj@cphlex.dk (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2017-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 11, 1160 København K (offentliggjort 2017-04-19)
Den 1986-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: GLARMESTER ROBERT OLSEN OG FRU ANNA OLSENS MINDELEGAT (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)