Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Margit Anette Struck | 10.05.1986 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Struck | 10.05.1986 | 21.01.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Struck | 12.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Helle Struck | 12.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lene Borum | 18.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Struck | 20.08.1998 | bestyrelsesmedlem |
Margit Anette Struck | 10.05.1986 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Villy Christensen | 20.08.1998 | 18.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lene Borum | 10.05.1986 | 20.08.1998 | bestyrelsesmedlem |
Helle Struck | 10.05.1986 | 20.08.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Struck | 10.05.1986 | 28.03.1996 | bestyrelsesmedlem |