Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffslund 2, 5. tv., 1914 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-28 fjernes Navne: SØLLING TRÆLAST ENGROS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Direktion: Jens Jørgen Kruuse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2006-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder import og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 tilføjes Vedtægter: 2006-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-20 fjernes Revisor: Finn Lyngvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffslund 2, 5. tv., 1914 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffslund 2, 5. tv., 1914 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-07-26)
Den 2002-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffslund 2, 5. tv., 1914 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-07-26)
Den 2002-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-09-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2001-09-11 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-09 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-14 fjernes Direktion: Finn Sølling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Direktion: Finn Sølling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Navne: SØLLING TRÆLAST ENGROS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, Finn Lyngvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)