Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 fjernes Navne: NORDIC 2 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-17 fjernes Bestyrelse: Ragnar Kårhus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-17 fjernes Direktion: Ragnar Kårhus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-15 tilføjes Bestyrelse: Per Olav Bucher-Johannessen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-15 fjernes Bestyrelse: Christen Benkestok Wikborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og shippingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-15 tilføjes Vedtægter: 1998-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Bestyrelse: Christen Benkestok Wikborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Bestyrelse: Axel Camillo Eitzen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 tilføjes Direktion: Ragnar Kårhus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-17 fjernes Direktion: Mogens Worre Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-22 tilføjes Navne: NORDIC 2 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-21 fjernes Navne: NORDIC SHIPPING AF 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-15 tilføjes Bestyrelse: Axel Camillo Eitzen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Holst Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Direktion: Mogens Worre Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 fjernes Direktion: Jørn Kirstein Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Erik Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-03 fjernes Bestyrelse: Jens Severin Stephensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Severin Stephensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 fjernes Bestyrelse: Kjeld Amann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 tilføjes Direktion: Jørn Kirstein Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 fjernes Direktion: Michael Boe Allingbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-02 fjernes Bestyrelse: Sten Riddervold Krabbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 tilføjes Bestyrelse: Michael Boe Allingbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 fjernes Bestyrelse: Jesper Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 tilføjes Direktion: Michael Boe Allingbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 fjernes Direktion: Jesper Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 tilføjes Direktion: Jesper Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-26 fjernes Direktion: Sten Riddervold Krabbe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jesper Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 fjernes Bestyrelse: Cato Fredrik Sverdrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-25 fjernes Bestyrelse: Jens-Erik Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-18 fjernes Bestyrelse: Stein Andreas Hannevik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 tilføjes Navne: NORDIC SHIPPING AF 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-15 fjernes Navne: UGLAND DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-15 fjernes Bestyrelse: Sten Riddervold Krabbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 fjernes Revisor: Jens Rye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-02 fjernes Bestyrelse: Jørgen Kruhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-02 fjernes Direktion: Jørgen Kruhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 280.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-12 tilføjes Navne: UGLAND DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-06-11 fjernes Navne: ASX 10269 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Kruhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Kruhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Navne: ASX 10269 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Revisor: Jens Rye, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)