Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bruhn | 15.04.1986 | 03.05.2000 | direktør |
Kaj Mæckler | 15.04.1986 | 29.03.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Mäckler | 15.04.1986 | 03.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bruhn | 15.04.1986 | 03.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Mæckler | 15.04.1986 | 03.05.2000 | formand |
John Børge Holm | 15.04.1986 | 09.09.1991 | bestyrelsesmedlem |