Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-06-25 fjernes Navne: SKULDELEV-HUSET INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevej 6, 4050 Skibby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Revisor: Steen Ribov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 fjernes Direktion: Preben Berthel Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og sælge faste ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i fællesskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-11 tilføjes Vedtægter: 1986-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevej 6, 4050 Skibby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Direktion: Preben Berthel Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Navne: SKULDELEV-HUSET INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Revisor: Steen Ribov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)