Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2018-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Møllevej 12, st. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Møllevej 12, st. tv., 8260 Viby J (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 33, 8361 Hasselager (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-03 fjernes Binavne: MBS-EXPORT ApS (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Direktion: Tage Andreas Møller Bitsch (direktion) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Legale ejere: Tage Andreas Møller Bitsch (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Navne: T.B. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Reelle ejere: Tage Andreas Møller Bitsch (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2015-05-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2002-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2002-06-07 tilføjes Vedtægter: 2002-06-07 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2002-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 33, 8361 Hasselager (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2002-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Milepælen 2, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-18 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2002-04-18 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-28 tilføjes Navne: T.B. HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1996-12-27 fjernes Navne: T. BITSCH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1996-12-16 fjernes Bestyrelse: Bente Vangsøe Bitsch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kløvdal, Grinsted og Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1990-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-08 fjernes Revisor: Karsten Gorm Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Milepælen 2, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Bestyrelse: Bente Vangsøe Bitsch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Binavne: MBS-EXPORT ApS (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Direktion: Tage Andreas Møller Bitsch (direktion) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Legale ejere: Tage Andreas Møller Bitsch (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Navne: T. BITSCH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-04-15 tilføjes Reelle ejere: Tage Andreas Møller Bitsch (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1986-04-15 tilføjes Revisor: Karsten Gorm Sattrup, Revisionsfirmaet Kløvdal, Grinsted og Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)