Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-09-09 fjernes Navne: TORP DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Savskovhusvej 9, 8752 Østbirk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Revisor: Tommy Møller Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Bestyrelse: Rune Rønsholt Søkilde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Direktion: Knud Ingerslev Søkilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Bestyrelse: Anders Christian Thordahl Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 fjernes Direktion: Henrik Keld Grendslev Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er undervisning, rådgivning og konsulentarbejde indenfor EDB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-29 tilføjes Vedtægter: 1987-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 99.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-13 tilføjes Navne: TORP DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-12 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 940 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 19.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savskovhusvej 9, 8752 Østbirk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Bestyrelse: Anders Christian Thordahl Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Direktion: Henrik Keld Grendslev Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 940 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Revisor: Tommy Møller Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)