Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-29 fjernes Navne: A/S AF 23. JUNI 2000 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 fjernes Bestyrelse: Poul Hvilsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 fjernes Direktion: Lasse Bjerggaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive investerings-, service- samt handelsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Navne: A/S AF 23. JUNI 2000 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-22 fjernes Navne: BBT SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Vedtægter: 2000-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Trautner Ulrich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Bestyrelse: Jan Schans Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-13 tilføjes Navne: BBT SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-12 fjernes Navne: HOLDING AF 20/12-1991 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-12 tilføjes Bestyrelse: Jan Schans Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-12 fjernes Bestyrelse: Sven Krogstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-12 tilføjes Direktion: Lasse Bjerggaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-12 fjernes Direktion: Poul Hvilsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-10 tilføjes Navne: HOLDING AF 20/12-1991 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-09 fjernes Navne: SAS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-09 fjernes Bestyrelse: Bo Benny Helge Zakrisson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 fjernes Direktion: Jørgen Erik Geisler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-09 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-04 fjernes Bestyrelse: Terje Sunde Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-17 fjernes Bestyrelse: Torbjorn Skold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 fjernes Bestyrelse: Frede Ahlgreen Eriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Navne: SAS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-21 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1840 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Bestyrelse: Frede Ahlgreen Eriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Direktion: Jørgen Erik Geisler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1840 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)