Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel | 25.08.1986 | 19.06.2002 | direktion |
Ralph Lennart Hofgren | 25.08.1986 | 05.04.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ulrik Heine | 01.10.2000 | 19.06.2002 | formand |
Kent Gøran Olsson | 10.05.1999 | 19.06.2002 | bestyrelse |
Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel | 25.08.1986 | 19.06.2002 | bestyrelse |
Karl Uno Lennart Palmgren | 25.08.1986 | 19.06.2002 | bestyrelse |
Conrad A Fabritius de Tengnagel | 25.08.1986 | 01.10.2000 | formand |
Ralph Lennart Hofgren | 25.08.1986 | 05.04.2000 | bestyrelse |
Lars Eric Weinås | 25.08.1986 | 02.06.1989 | bestyrelse |