Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Johannes Løchen Mærsk-Møller | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nielsen | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vallentin | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sune Oliver Brønnum Bjerno | 30.03.2022 | formand |
Birgitte Lydik | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alison Marie Frazer Riegels Melchior | 30.03.2022 | 30.11.2022 | næstformand |
Jan Høgsberg Wentzel | 02.11.2016 | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Alison Marie Frazer Riegels Melchior | 02.11.2016 | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sune Oliver Brønnum Bjerno | 22.09.2011 | 29.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Krebs | 08.10.2008 | 30.03.2022 | formand |
Pauli Tvilling Jensen | 08.10.2008 | 28.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Claus Frederiksen | 08.10.2008 | 22.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anne Svendsen | 30.04.2003 | 22.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Axel Kaufmann | 01.12.1998 | 02.11.2016 | næstformand |
Jørgen Frithiof Nexøe-Larsen | 01.04.1987 | 30.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Qvist | 01.04.1987 | 03.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Finn Jørgensen | 01.04.1987 | 22.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Trepka | 01.04.1987 | 08.10.2008 | næstformand |
Jørgen Christian Prener | 01.04.1987 | 05.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Julius Rosenbaum | 01.04.1987 | 04.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jan Louis Hammerich | 01.04.1987 | 03.11.1995 | næstformand |
Pelle Trock-Jansen | 01.04.1987 | 30.10.1990 | næstformand |
Christian Jørgen Prener | 01.04.1987 | 26.09.1985 | formand |