Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-11-18 fjernes Navne: P. JEPSEN OG P. SØRENSEN MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 7, 8981 Spentrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Direktion: Peter Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jep Lassen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og håndværkervirk- somhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-15 tilføjes Vedtægter: 1987-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenvej 7, 8981 Spentrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Direktion: Peter Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Navne: P. JEPSEN OG P. SØRENSEN MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jep Lassen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)