Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tue Tyge Møller | 28.12.1994 | 08.02.1996 | direktion |
Lasse Gøsta Skovby Rasmusson | 02.04.1986 | 28.12.1994 | direktion |
Klaus Friis-Hansen | 02.04.1986 | 18.08.1993 | direktion |
Tom Stener Froberg | 02.04.1986 | 02.03.1992 | direktion |
Erling Helge Jul Rørdam | 02.04.1986 | 08.02.1990 | direktion |
Peter Friis | 02.04.1986 | 23.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tue Tyge Møller | 28.12.1994 | 08.02.1996 | bestyrelse |
Mogens Kall Christensen | 02.04.1986 | 08.02.1996 | bestyrelse |
Elvar Vinum | 02.04.1986 | 08.02.1996 | formand |
Lasse Gøsta Skovby Rasmusson | 02.04.1986 | 28.12.1994 | bestyrelse |
Klaus Friis-Hansen | 02.04.1986 | 17.11.1993 | bestyrelse |
Tom Stener Froberg | 02.04.1986 | 02.03.1992 | bestyrelse |
Jean Robert Boulanger | 02.04.1986 | 08.02.1990 | bestyrelse |
Rene Dott | 02.04.1986 | 08.02.1990 | næstformand |