Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 11, st., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1997-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-18 fjernes Navne: RAPTUS INVEST INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Revisor: Aktiv Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 fjernes Direktion: Henrik Birk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1997-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, investering og udlejning af fast ejendom, samt naturlig i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Vedtægter: 1997-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 fjernes Direktion: Uffe Birk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 tilføjes Revisor: Aktiv Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-15 fjernes Revisor: AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-10 tilføjes Navne: RAPTUS INVEST INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-09 fjernes Navne: PCC 116 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 11, st., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-14 tilføjes Direktion: Uffe Birk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-14 tilføjes Navne: PCC 116 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-04-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, AKTIV ERHVERVSSERVICE - REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Stiftere: Peter Clement Cudrio (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)