Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Kjærsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Direktion: Nico Schou Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 fjernes Navne: GGG NR. 14 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-13 tilføjes Bestyrelse: Klaus Bo Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Direktion: Nico Schou Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Direktion: Hans Kristen Mørch Gundesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@greyaarhus.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2003-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-30 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 1, 4., 1105 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8100 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Navne: GGG NR. 14 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-16 fjernes Navne: GREY ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Vedtægter: 2003-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 fjernes Binavne: NP/GREY IDEUDVIKLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Jens Hagbard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Hans Kristen Mørch Gundesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Jens Hagbard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-22 fjernes Bestyrelse: Erik Dalsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@greyaarhus.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Dalsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 fjernes Bestyrelse: Peter Elley (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-28 tilføjes Navne: GREY ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-27 fjernes Navne: NP/GREY ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 fjernes Bestyrelse: Jørn Kiel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Bestyrelse: Jørn Kiel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 fjernes Bestyrelse: Kim Gørlitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Direktion: Jens Hagbard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 fjernes Direktion: Hans Erik Prehn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-19 tilføjes Navne: NP/GREY ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-18 fjernes Navne: MEDIA POINT A/S, DANMARK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Einar Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 fjernes Direktion: Hans Kristen Mørch Gundesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 fjernes Bestyrelse: Jette Højland Topp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 fjernes Direktion: Knud Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.875.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8100 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jette Højland Topp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Binavne: NP/GREY IDEUDVIKLING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Direktion: Knud Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-01 tilføjes Navne: MEDIA POINT A/S, DANMARK (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-12-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, ERNST & YOUNG Danmark A/S, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)