Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pigeonvej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Navne: OLE THISTED ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA. F.R.I (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Stiftere: Ole Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-06 fjernes Direktion: Ole Thisted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pigeonvej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Virringvej 69, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-19 tilføjes Vedtægter: 1998-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 132.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virringvej 69, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Direktion: Ole Thisted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Navne: OLE THISTED ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA. F.R.I (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Stiftere: Ole Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)