Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-04-02 fjernes Navne: COMFORT MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 15, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Bestyrelse: Ib Frede Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Direktion: Conrad William Corfitz Brinckmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Revisor: Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Stiftere: Comfort a.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scandiagade 15, 2450 København SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Bestyrelse: Ib Frede Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Direktion: Conrad William Corfitz Brinckmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at løse marketingopgaver, markedsføring udøve rådgivningsvirksomhed, tilrettelægge kurser, uddannelsesvirksomhed og andre hermed nært beslægtede opgaver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Navne: COMFORT MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Revisor: Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Stiftere: Comfort a.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Vedtægter: 1986-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)