Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 fjernes Bestyrelse: Henning Valdemar Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Bibranche: Bustrafik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 fjernes Direktion: Poul-Erik Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: sdj-bus@rejser.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 fjernes Navne: SBR POUL-ERIK KJÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Revisor: Revisionspartner v/Orla Kriste nsen & Laurits Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Stiftere: Poul-Erik Kjær, Henning Valdemar Kjær, Asta Flyvholm Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med personbe- fordring samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 tilføjes Navne: SBR POUL-ERIK KJÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-27 fjernes Navne: SØNDERJYSKE BUSREJSER. POUL-ERIK KJÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 tilføjes Vedtægter: 2003-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Bustrafik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Bus- og S-togstrafik mv., rutefart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sdj-bus@rejser.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 tilføjes Revisor: Revisionspartner v/Orla Kriste nsen & Laurits Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PREBEN POULSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-04 tilføjes Bestyrelse: Henning Valdemar Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Bibranche: Bus- og S-togstrafik mv., rutefart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-04 tilføjes Direktion: Poul-Erik Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-04 tilføjes Navne: SØNDERJYSKE BUSREJSER. POUL-ERIK KJÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PREBEN POULSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Stiftere: Poul-Erik Kjær, Henning Valdemar Kjær, Asta Flyvholm Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)