Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Peter Christiansen | 13.03.1986 | 28.08.1991 | direktion |
Aase Hessel | 13.03.1986 | 19.03.1991 | direktion |
John Hvidholm Eriksen | 13.03.1986 | 30.10.1990 | direktion |
John Kærgaard | 13.03.1986 | 25.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Christiansen | 13.03.1986 | 28.08.1991 | bestyrelse |
Aksel Jensen | 13.03.1986 | 28.08.1991 | bestyrelse |
Jørgen Peter Christiansen | 13.03.1986 | 28.08.1991 | bestyrelse |
Keld Gammelgaard | 13.03.1986 | 30.10.1990 | bestyrelse |
Arne Nielsen | 13.03.1986 | 15.12.1989 | bestyrelse |
Ole Lyngh Jørgensen | 13.03.1986 | 15.12.1989 | bestyrelse |