Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-07-26 fjernes Navne: V.V. TRADING, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 2-4, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Bestyrelse: Jan Ulrik Jernert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Direktion: Poul Rørsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1980-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1980-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Revisor: AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 fjernes Bestyrelse: Erik Borelli-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 fjernes Direktion: Erik Borelli-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Vedtægter: 1988-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1980-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laplandsgade 2-4, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Bestyrelse: Erik Borelli-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Direktion: Erik Borelli-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Navne: V.V. TRADING, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Revisor: Green IV ApS, AR INVEST SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)