Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-01-04 fjernes Navne: ARCO DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Ringvej 35-37, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Direktion: Sanni Elna Lønberg Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Revisor: Peter Henrik Mathiasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af reklamemateriale m.m (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-24 tilføjes Vedtægter: 1986-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Ringvej 35-37, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Direktion: Sanni Elna Lønberg Mouritzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Navne: ARCO DESIGN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Revisor: Peter Henrik Mathiasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)