Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-01-26 fjernes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS GL. HØJMEVEJ 205 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Højmevej 205, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Direktion: Erling Strange Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Revisor: Preben Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Kjeld Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Navne: ADMINISTRATIONSSELSKABET ApS GL. HØJMEVEJ 205 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 fjernes Navne: LN INVEST,ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-30 fjernes Direktion: Leo Harry Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og kontorservice. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 tilføjes Vedtægter: 1994-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Højmevej 205, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Direktion: Leo Harry Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Navne: LN INVEST,ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Kjeld Svensson, Preben Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)