Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-23 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-07-03 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Legale ejere: Torben Asger Høst Petersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Navne: NUNA-CON A/S (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Reelle ejere: Torben Asger Høst Petersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-12 fjernes Bestyrelse: Susanne Irene Petersen (formand) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-12 fjernes Direktion: Torben Asger Høst Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2013-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2013-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2013-02-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2012-03-10 tilføjes Bestyrelse: Rolf Steen Høst Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2012-03-10 fjernes Bestyrelse: Steen Peter Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-10-23 tilføjes Bestyrelse: Steen Peter Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-23 fjernes Bestyrelse: Bodil Mølgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-23 tilføjes Direktion: Torben Asger Høst Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2007-10-23 fjernes Direktion: Bodil Mølgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-07-03 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2001-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2001-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-04 fjernes Revisor: Lusnoc A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 1989-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive import og eksport, handel og fabrikation, kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-06-01 tilføjes Legale ejere: Torben Asger Høst Petersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-06-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Asger Høst Petersen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformand og en direktør i forening (offentliggjort 2023-07-12)
Den 1989-06-01 tilføjes Vedtægter: 1989-06-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-05-17 tilføjes Navne: NUNA-CON A/S (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-05-16 fjernes Navne: NUNA-CON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1988-07-21 tilføjes Navne: NUNA-CON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-20 fjernes Navne: TAHP-1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-08 fjernes Direktion: Torben Asger Høst Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-02-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ELLEHAMMER HANSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3900 Nuuk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1985-10-23 tilføjes Bestyrelse: Bodil Mølgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-10-23 tilføjes Direktion: Torben Asger Høst Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1985-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-23 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1985-10-23 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1985-10-23 tilføjes Navne: TAHP-1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1985-10-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1985-10-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ELLEHAMMER HANSEN A/S, Lusnoc A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)