Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 6, 8881 Thorsø (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-22 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: Peder Bach Christensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Navne: PC MASKINER ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Reelle ejere: Peder Bach Christensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Revisor: REVISION RY & HAMMEL GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Stiftere: Peder Bach Christensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-10-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-30 fjernes Direktion: Peder Bach Christensen (direktion) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 tilføjes Revisor: REVISION RY & HAMMEL GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-01-16 fjernes Revisor: Jørgen Krogh Tind (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 6, 8881 Thorsø (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 6, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 6, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-22 tilføjes Direktion: Peder Bach Christensen (direktion) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2003-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling, fremstilling og handel med maskiner. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-22 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2004-01-20)
Den 2003-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Legale ejere: Peder Bach Christensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Navne: PC MASKINER ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Reelle ejere: Peder Bach Christensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Revisor: Jørgen Krogh Tind (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2003-12-22 tilføjes Stiftere: Peder Bach Christensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2003-12-22 tilføjes Vedtægter: 2003-12-22 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2003-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-31)