Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Lind Knudsen | 19.03.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Caroline Sundorph Pontoppidan | 17.12.2003 | 19.03.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Nørby Hansen | 30.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Dan Ingemann Petersen | 01.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Henrik Hansen | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Damgaard Pedersen | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Claus Høxbro | 21.12.2006 | formand |
Anders Lind Knudsen | 23.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Bjørn Nielsen | 24.05.2007 | 15.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peder Jensen | 21.12.2006 | 24.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Dan Ingemann Petersen | 19.03.2004 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Robert Edward Hodges | 19.03.2004 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Wulf Meinel | 19.03.2004 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Oussama Adrien Daher | 19.03.2004 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Eric Elie Sasson | 19.03.2004 | 21.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Christian Poul Gjersøe | 19.03.2004 | 23.03.2005 | bestyrelsesmedlem |