Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 8-12, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Schmidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-10 fjernes Navne: SCANDINAVIAN DETECTRONIC PARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 22/10 1990, HADSUND. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 fjernes Bestyrelse: Poul Emmert Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-11 fjernes Bestyrelse: Klaus Axel Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.325.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-09 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN DETECTRONIC PARTNER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-08 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1775 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Scandinavian Detectronic Production, hvis formål er, fra Scandinavian Detectronic A/S, Hadsund at erhverve dette selskabs rettigheder til et af selskabet udviklet nuklearmedicinsk, modulært udstyr,hvorved der i menneskeligt væv ved scintillationsdetektorer måles tæthed af og ændringer i forekonsten af stråling fra radioaktive isotoper(gammastråling), der indgivet som sporstoffer in vivo eller in vitro, hvilke målinger ved hjælp af en ligeledes af selskabet udviklet computertek- nik registreres til brug for medicinsk diagnostik, behandling, analyse og forskning. Selskabets formål er endvidere at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-31 tilføjes Vedtægter: 1987-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 8-12, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-17 tilføjes Bestyrelse: Klaus Axel Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-17 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1775 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 22/10 1990, HADSUND. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Stiftere: Susanne Saul Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)