Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Dankov Bonnor | 21.04.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Hylleholt Kjeldsen | 17.02.1986 | 20.04.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elsbeth Marie Bonnor | 03.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Mikkelsen | 03.03.2022 | formand |
Martin Dankov Bonnor | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Mikkelsen | 04.11.2013 | 02.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kailow | 28.04.2010 | 03.03.2022 | formand |
John Nicholas Bonnor | 04.12.2008 | 28.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Christian Søgaard Larsen | 04.12.2008 | 28.04.2010 | formand |
Finn Aagaard | 06.09.2007 | 04.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hylleholt Kjeldsen | 17.02.1986 | 04.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Hansen | 17.02.1986 | 04.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hylleholt Kjeldsen | 17.02.1986 | 06.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christian Petersen | 17.02.1986 | 05.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Erik Danquard Jensen | 17.02.1986 | 05.09.2001 | bestyrelsesmedlem |