Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsbjerg Industrivej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 fjernes Direktion: Ove Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 fjernes Navne: OCH SØNDERJYLLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Vedtægter: 2010-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-04-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsbjerg Industrivej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsbjerg Industrivej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsbjerg Industrivej 14, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 tilføjes Direktion: Ove Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Navne: OCH SØNDERJYLLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-29 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2987 (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-17 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2987 (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-30 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)