Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Boesgaard | 10.10.1994 | 22.04.1995 | adm. dir |
Johannes Prahl Nielsen | 17.02.1986 | 10.10.1994 | direktion |
Svend Aage Koch-Christensen | 17.02.1986 | 26.02.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Aage Koch-Christensen | 10.10.1994 | 22.04.1995 | bestyrelse |
Erik Boesgaard | 10.10.1994 | 22.04.1995 | bestyrelse |
Niels Thastrup | 17.02.1986 | 22.04.1995 | bestyrelse |
Erik Koldby | 17.02.1986 | 22.04.1995 | bestyrelse |
Lars Christiansen | 17.02.1986 | 22.04.1995 | bestyrelse |
Erik Hansen | 17.02.1986 | 22.04.1995 | personlig_suppleant |
Jørgen Ahlefeldt Larsen | 17.02.1986 | 22.04.1995 | personlig_suppleant |
Kaare Vagner Jensen | 17.02.1986 | 22.04.1995 | suppleant |
Aage Pedersen | 17.02.1986 | 16.03.1995 | bestyrelse |
Ole Rømer | 17.02.1986 | 16.03.1995 | bestyrelse |
Åke Davidsson | 17.02.1986 | 16.03.1995 | bestyrelse |
Henning Orla Jensen | 17.02.1986 | 10.10.1994 | formand |
Per Arne Dalhoff Vrøndal | 17.02.1986 | 30.09.1991 | bestyrelse |
Peder Lausten Petersen | 17.02.1986 | 30.09.1991 | personlig_suppleant |
Frode Eyvind Jensen | 17.02.1986 | 30.09.1991 | personlig_suppleant |
Sune Roland Ingemar Karlsson | 17.02.1986 | 14.04.1989 | bestyrelse |
Henning Balle | 17.02.1986 | 14.04.1989 | suppleant |
Kaare Vagner Jensen | 17.02.1986 | 14.04.1989 | formand |
Svend Aage Koch-Christensen | 17.02.1986 | 21.03.1988 | bestyrelse |